Vorsitzender |
Technischer Ausschuss | | Vorsitzender | Vorsitzender | 28.03.2014 | | von 28.03.2014 |
|
Mobilitätsausschuss | | Vorsitzender | Vorsitzender | 23.03.2022 | | von 23.03.2022 |
Vorsitzender |
Kulturausschuss | | Vorsitzender | Vorsitzender | 28.03.2014 | | von 28.03.2014 |
Hauptausschuss | | Vorsitzender | Vorsitzender | 28.03.2014 | | von 28.03.2014 |
Gemeinderat | | Vorsitzender | Vorsitzender | 28.03.2014 | | von 28.03.2014 |
Bauausschuss | | Vorsitzender | Vorsitzender | 28.03.2014 | | von 28.03.2014 |
Aufsichtsrat Konversion- und Entwicklungsgesellschaft mbH | | Vorsitzender | Vorsitzender | 08.05.2014 | 31.12.2017 | von 08.05.2014 bis 31.12.2017 |
Arbeitsgruppe Stadtmarketing | | Vorsitzender | Vorsitzender | 13.08.2019 | 15.07.2024 | von 13.08.2019 bis 15.07.2024 |
Arbeitsgruppe Stadtbusverkehr | | Vorsitzender | Vorsitzender | 03.06.2014 | 22.03.2022 | von 03.06.2014 bis 22.03.2022 |